序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄逸文 | 50% | 250万人民币 |
2 | 宋知向 | 40% | 200万人民币 |
3 | 黄剑虹 | 10% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄逸文
|
|
2 |
黄剑虹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-01 | 监事备案 |
宋知向 [退出]
|
黄剑虹 [新增]
|
2 | 2020-08-01 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区张杨路1589号201室
|
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
|
3 | 2020-08-01 | 章程备案 |
无
|
2020-07-09章程备案
|
4 | 2015-11-16 | 住所变更 |
上海市浦东新区张杨路1589号202室
|
中国(上海)自由贸易试验区张杨路1589号201室
|
5 | 2015-01-07 | 住所变更 |
浦东崮山路65号2311室
|
上海市浦东新区张杨路1589号202室
|
6 | 2014-12-22 | 投资人(股权)变更 |
黄逸文;黄剑萍; [退出]黄剑虹;
|
宋知向; [新增]黄剑虹;黄逸文;
|
7 | 2014-12-22 | 监事备案 |
黄剑萍 [退出]黄逸文
|
黄逸文宋知向 [新增]
|