序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蓝光投资控股集团有限公司 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林光永
|
|
2 |
康龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-28 | 监事备案 |
吴兴荣 [退出]
|
康龙 [新增]
|
2 | 2020-10-23 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区泰谷路18号2幢6层639室
|
中国(上海)自由贸易试验区加太路39号3幢二层12室
|
3 | 2020-10-23 | 董事备案 |
何祥礼 [退出]
|
林光永 [新增]
|
4 | 2020-10-23 | 章程备案 |
无
|
2020-10-14章程备案
|
5 | 2020-10-23 | 联络员 |
孔令松
|
林光永
|
6 | 2020-10-23 | 法定代表人变更 |
何祥礼
|
林光永
|
7 | 2020-10-23 | 监事备案 |
王小英 [退出]
|
吴兴荣 [新增]
|
8 | 2015-10-27 | 投资人(股权)变更 |
四川蓝光实业集团有限公司;
|
蓝光投资控股集团有限公司; [名称变更]
|