序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-18 | 其他变更 |
2018-01-08~2019-01-04
|
2019-01-18~2019-10-31
|
2 | 2018-01-08 | 负责人变更 |
乔春 [退出]
|
顾丽娜 [新增]
|
3 | 2018-01-08 | 其他变更 |
2017-01-05~2018-01-04
|
2018-01-08~2019-01-04
|