序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江卉 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 马泽镕 | 40% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
江卉
|
|
2 |
马泽镕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-15 | 监事备案 |
杨溢 [退出]
|
马泽镕 [新增]
|
2 | 2021-12-15 | 投资人(股权)变更 |
江卉;杨溢; [退出]
|
江卉;马泽镕; [新增]
|
3 | 2021-12-15 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-11-20章程修正案
|
4 | 2020-03-26 | 投资人(股权)变更 |
夏瑛; [退出]徐光; [退出]郭伟樑; [退出]
|
江卉; [新增]杨溢; [新增]
|
5 | 2020-03-26 | 经理备案 |
徐光 [退出]
|
江卉 [新增]
|
6 | 2020-03-26 | 章程备案 |
无
|
2020-03-19章程备案
|
7 | 2020-03-26 | 法定代表人变更 |
徐光
|
江卉
|
8 | 2020-03-26 | 监事备案 |
郭伟樑 [退出]
|
杨溢 [新增]
|
9 | 2015-12-31 | 章程备案 |
无
|
2015-12-24章程备案
|
10 | 2015-12-31 | 投资人(股权)变更 |
徐光;郭伟樑;
|
郭伟樑;徐光;夏瑛; [新增]
|