序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | REMBE GMBH SAFETY+CONTROL | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于伟
|
|
2 |
JOHANNES WILHELM LOTTERMANN
|
|
3 |
ORHAN KARAGÖZ
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-19 | 境外股东****起人的境内 |
认必安全控制设备贸易(上海)有限公司
|
认必安全控制设备贸易(上海)有限公司
|
2 | 2019-11-19 | 章程修正案备案 |
2018-03-08章程备案
|
2019-10-08 章程修正案
|
3 | 2019-11-19 | 法定代表人变更 |
JOHANNES WILHELM LOTTERMANN
|
于伟
|
4 | 2019-11-19 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区浦东南路855号33层A室
|
中国(上海)自由贸易试验区浦东南路855号30I室
|
5 | 2018-04-19 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区浦东南路1088号1305室
|
中国(上海)自由贸易试验区浦东南路855号33层A室
|
6 | 2018-04-19 | 法定代表人变更 |
CHONTHICHA HOHNE GEB.CHUMCHART
|
JOHANNES WILHELM LOTTERMANN
|
7 | 2016-08-02 | 注册资本(金)变更 |
150.0000万人民币
|
300.0000万人民币( + 100% )
|
8 | 2016-08-02 | 章程修正案备案 |
无
|
2016-06-07 章程修正案
|
9 | 2016-04-12 | 法定代表人变更 |
BIN LIANG
|
CHONTHICHA HOHNE GEB.CHUMCHART
|
10 | 2016-04-12 | 董事备案 |
PENNO [退出]STEPAN [退出]
|
无
|