序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周金成 | 90% | 180万人民币 |
2 | 原志军 | 10% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周金成
|
|
2 |
封秀玉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-13 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-12-02
|
2021-03-31
|
2 | 2021-04-13 | 总经理 |
梁爱梅(监事), [退出]刘影(总经理), [退出]刘影(执行董事) [退出]
|
封秀玉(监事), [新增]周金成(执行董事), [新增]周金成(总经理) [新增]
|
3 | 2021-04-13 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
梁爱梅 10.0(万元)5.00%刘影 190.0(万元)95.00%
|
周金成 180.0(万元)90.00%原志军 20.0(万元)10.00%
|
4 | 2021-04-13 | 监事信息 |
梁爱梅(监事), [退出]刘影(总经理), [退出]刘影(执行董事) [退出]
|
封秀玉(监事), [新增]周金成(执行董事), [新增]周金成(总经理) [新增]
|
5 | 2021-04-13 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
刘影
|
周金成
|
6 | 2021-04-13 | 董事长或执行董事成员 |
梁爱梅(监事), [退出]刘影(总经理), [退出]刘影(执行董事) [退出]
|
封秀玉(监事), [新增]周金成(执行董事), [新增]周金成(总经理) [新增]
|
7 | 2019-12-06 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
10
|
200( + 1900% )
|
8 | 2019-12-06 | 章程备案 |
2019-11-19
|
2019-12-02
|
9 | 2019-12-06 | 市场主体类型变更 |
1151
|
1130
|
10 | 2019-12-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|