序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高伟 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高伟
|
|
2 |
刘玉娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-04 | 法定代表人变更 |
李育玲
|
高伟
|
2 | 2021-06-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘玉娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李育玲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 刘玉娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 高伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
3 | 2021-06-04 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李育玲; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 高伟; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
4 | 2021-01-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘玉娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孙妍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 刘玉娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李育玲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
5 | 2021-01-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 高伟; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 李育玲; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
6 | 2021-01-11 | 法定代表人变更 |
孙妍
|
李育玲
|
7 | 2020-09-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
高伟
|
孙妍
|
8 | 2020-09-30 | 法定代表人变更 |
高伟
|
孙妍
|
9 | 2020-09-30 | 高级管理人员备案 |
:李卯艳 [退出]高伟 [退出]
|
:刘玉娟 [新增]孙妍 [新增]
|
10 | 2020-03-19 | 企业类型变更 |
1152
|
1151
|