序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-18 | 负责人变更 |
张伟 [退出]
|
顾斌 [新增]
|
2 | 2022-07-18 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:范家铭;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:昝亮军;现联络员固定电话:****-*******;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王晴;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2019-03-15 |
|
张伟
|
|
4 | 2019-03-15 | 多证合一备案 |
|
100000004,100000007,100000009,100000032,100000034,100000035,100000036,
|
5 | 2019-03-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
师天泽
|
张伟
|
6 | 2019-03-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
张伟 [新增]
|
7 | 2019-03-15 | 其他事项备案 |
|
公章刻制备案,社会保险登记证,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,组织机构代码证,统计证
|
8 | 2016-12-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
郭新城
|
师天泽
|
9 | 2016-01-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
金东兵
|
郭新城
|