序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-25 | 负责人变更 |
马雪琴 [退出]
|
王占录 [新增]
|
2 | 2018-02-06 | 联络员备案 |
无
|
马雪琴
|
3 | 2018-02-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈晓东
|
马雪琴
|
4 | 2018-02-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
马雪琴 [新增]
|
5 | 2018-02-06 | 其他事项备案变更 |
无
|
马雪琴
|
6 | 2018-02-06 | 其他事项备案变更 |
陈晓东
|
马雪琴
|
7 | 2016-09-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王宝珍
|
陈晓东
|
8 | 2016-09-05 | 其他事项备案变更 |
王宝珍
|
陈晓东
|
9 | 2016-03-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
马正鹏
|
王宝珍
|
10 | 2016-03-21 | 其他事项备案变更 |
马正鹏
|
王宝珍
|