序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
何郢
|
程振宇
|
2 | 2018-01-23 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
中国电信集团公司荆门分公司
|
中国电信集团有限公司荆门分公司
|
3 | 2018-01-23 | 市场主体类型变更 |
全民所有制分支机构(非法人)
|
有限责任公司分公司(国有独资)
|
4 | 2016-12-13 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
中国电信集团湖北省电信公司荆门市分公司
|
中国电信集团公司荆门分公司
|
5 | 2016-07-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李强
|
何郢
|
6 | 2014-06-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴学红
|
李强
|