序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 荆门利盛石化工贸有限公司工会 | 92.53221% | 3180.7509万人民币 |
2 | 刘伟 | 0.9189% | 31.5869万人民币 |
3 | 程新国 | 0.76599% | 26.3304万人民币 |
4 | 赵哲 | 0.70096% | 24.0953万人民币 |
5 | 高永成 | 0.32757% | 11.2599万人民币 |
6 | 肖经平 | 0.31645% | 10.8779万人民币 |
7 | 肖永华 | 0.31131% | 10.7013万人民币 |
8 | 陈海明 | 0.29403% | 10.1072万人民币 |
9 | 汪光生 | 0.27519% | 9.4596万人民币 |
10 | 王章胜 | 0.24912% | 8.5635万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周雪峰
|
|
2 |
程国永
|
|
3 |
赵哲
|
|
4 |
王德全
|
|
5 |
李明权
|
|
6 |
张作海
|
|
7 |
陈礼平
|
|
8 |
程新国
|
|
9 |
辜学平
|
|
10 |
赵建军
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
荆门利盛石化工贸有限公司建筑安装工程分公司
|
许鹏昆 | 2014-06-24 |
2 |
荆门利盛石化工贸有限公司武汉分公司
|
张作海 | 2011-09-22 |
3 |
荆门利盛石化工贸有限公司保温防腐分公司
|
李明权 | 2008-03-26 |
4 |
荆门利盛石化工贸有限公司精细化工分公司
|
陈礼平 | 2008-03-26 |
5 |
荆门利盛石化工贸有限公司机械设备制造分公司
|
杨军 | 2008-03-26 |
6 |
荆门利盛石化工贸有限公司环保清洗分公司
|
李致意 | 2008-03-26 |
7 |
荆门利盛石化工贸有限公司服装分公司
|
张玲 | 2008-03-25 |
8 |
荆门利盛石化工贸有限公司废旧物资回收分公司
|
汪光生 | 2006-04-30 |
9 |
荆门利盛石化工贸有限公司汽车运输分公司
|
邹相成 | 2004-08-04 |
10 |
荆门利盛石化工贸有限公司销售分公司
|
黄云卿 | 2004-08-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-31 | 其他事项备案 |
|
102.建筑业企业资质核准-住建局
|
2 | 2020-07-31 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
催化剂(再生)及其他精细化工产品(不含危险品及其他许可项目)、塑料制品、润滑油、服装、劳保用品、特种劳动防护用品生产、销售,起重机械安装、改造、维修,压力管道安装,包装装璜印刷品印刷、其他印刷品印刷,餐饮服务,旅客住宿,异辛烷、甲醇、磺酸、三乙醇胺、一乙醇胺、二乙醇胺、油漆、双氧水、橡胶水、溶剂油、环丁砜、乌洛托品、二甲苯批****(票面),第一类压力容器、第二类低、中压容器制造,普通货运, 压力容器安装、改造、维修,防爆电机、防爆电器、防爆灯具、防爆仪器仪表安装、维护(煤矿除外),石油化工检维修,环保清洗工程施工,石油化工工程施工总承包贰级,机电工程施工总承包贰级,钢结构工程专业承包贰级,防水防腐保温工程专业承包贰级,建筑工程施工总承包叁级,电子与智能化工程专业承包贰级,消防设施工程专业承包贰级,地基基础工程专业承包叁级,机械设备制造,在氮气保护环境下的催化剂装卸(不含危化品),普通电器仪表安装、维修,石化产品包装、装卸搬运,槽车清洗,房屋出租,废旧物资回收销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2019-10-31 | 其他事项备案 |
|
吴庆安:*%;郭德英:*%;沈龙:*%;魏瑞:*%;姜黄伟:*%;王云:*%;魏中益:*%;许国强:*%;肖胜利:*%;苏静:*%;张玲:*%;邵露:*%;刘伟:*%;荆门利盛石化工贸有限公司工会:*%;赵哲:*%;李飞:*%;王海巍:*%;李明权:*%;罗俊峰:*%;王剑:*%;
|
4 | 2019-10-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
王剑:*%;罗俊峰:*%;李明权:*%; [新增]王海巍:*%;李飞:*%; [新增]赵哲:*%; [新增]荆门利盛石化工贸有限公司工会:*%; [新增]刘伟:*%;邵露:*%;张玲:*%;苏静:*%;肖胜利:*%;许国强:*%;魏中益:*%;王云:*%;姜黄伟:*%;魏瑞:*%;沈龙:*%;郭德英:*%;吴庆安:*%;
|
5 | 2019-10-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
周雪峰(董事长) [新增]刘伟(监事) [新增]李明权(董事) [新增]陈礼平(董事)程新国(董事)程国永(副董事长)辜学平(董事)赵哲(副董事长) [新增]王德全(董事)张作海(董事兼总经理) [新增]曾维祥(监事)赵建军(监事)
|
6 | 2019-10-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
周雪峰
|
7 | 2019-10-31 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
荆门高新区·掇刀区白庙路27号
|
8 | 2019-05-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
陈礼平李飞程新国刘伟程国永辜学平郭毅赵哲王德全张作海曾维祥赵建军
|
9 | 2019-05-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
赵哲
|
10 | 2017-03-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
|
程新国刘伟程国永辜学平郭毅赵哲王德全张作海曾维祥赵建军陈礼平李飞 [新增]
|