序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈军 | 69% | 345万人民币 |
2 | 陈煦强 | 31% | 155万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈军
|
|
2 |
王永珍
|
|
3 |
陈煦刚
|
|
4 |
陈煦强
|
|
5 |
陈斌
|
|
6 |
杨建武
|
|
7 |
蔡训强
|
|
8 |
赵飞镖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-06 | 章程备案 |
|
|
2 | 2017-04-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
|
|
3 | 2017-04-06 | 联络员备案变更 |
|
|
4 | 2017-04-06 | 章程备案变更 |
|
|
5 | 2017-04-06 | 名称变更(字号名称、集团名称等)变更 |
|
|
6 | 2017-04-06 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
|
|
7 | 2017-03-24 | 市场主体类型变更变更 |
|
|
8 | 2017-03-24 | 其他事项备案变更 |
|
|
9 | 2015-12-02 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
|
|
10 | 2015-05-07 | 章程备案 |
|
|