序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭惠瑶 | 70% | 70.0万人民币 |
2 | 李亮 | 30% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭惠瑶
|
|
2 |
郭华龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-24 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2020-03-15
|
长期
|
2 | 2016-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
郭惠瑶,郭华龙,郭锡斌 [退出]
|
郭惠瑶,郭华龙 [新增]
|
3 | 2014-12-26 | 章程备案 |
|
|
4 | 2014-12-26 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
5 | 2014-12-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
谢彦彬:*%; [退出]郭惠瑶:*%;
|
李亮:*%; [新增]郭惠瑶:*%;
|
6 | 2014-06-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
监事,郭华龙总经理,郭锡斌执行董事,王义超
|
监事,郭华龙执行董事,郭惠瑶总经理,郭锡斌
|
7 | 2014-06-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
王义超,出资*万,占*%,实缴出资*万; [退出]郭锡斌,出资*万,占*%,实缴出资*万; [退出]
|
郭惠瑶,出资*万,占*%,实缴出资*万; [新增]谢彦彬,出资*万,占*%,实缴出资*万; [新增]
|
8 | 2014-06-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
王义超
|
郭惠瑶
|
9 | 2013-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭锡斌郭华龙
|
王义超 [新增]郭华龙郭锡斌
|
10 | 2013-05-24 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
住所:安陆市王义贞镇石峰街18号经营场所:安陆市王义贞镇石峰街18号
|
住所:安陆市王义贞镇朱桥村经营场所:安陆市王义贞镇朱桥村
|