序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
彭林
|
江舟
|
2 | 2022-07-15 | 其他事项备案 |
8521749
|
*****
|
3 | 2022-06-02 | 许可经营项目变更 |
|
金融机构营业许可证;
|
4 | 2022-06-02 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
吸收公众存款;办理汇兑业务;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;代理****行、兑付,承销国库券;办理个人存款证明服务;办理小额贷款业务;办理开放式基金代销业务;办理国内结算;经中国银行业监督管理委员会批准并获上级授权的其他业务。
|
许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
5 | 2021-09-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张聪
|
彭林
|
6 | 2020-09-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈德华
|
张聪
|
7 | 2020-09-17 | 联络员备案 |
李娅
|
陈婷
|
8 | 2019-07-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李艳
|
陈德华
|
9 | 2019-07-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
侯军 [退出]
|
陈德华 [新增]
|
10 | 2017-11-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
李娅
|
李艳
|