序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王珩
|
杨柳
|
2 | 2019-06-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
姜国生
|
王珩
|
3 | 2015-10-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
廖东平
|
姜国生
|
4 | 2015-10-10 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
办理人民币存款;短期、中期贷款;国内结算;代理****行、兑付政府债券;代理收付款项业务;外汇存款,外币兑换;代理企业财产险、家庭财产险、机动车辆险、人寿保险、健康保险、意外伤害保险(航空意外伤害保险除外,有效期至2015年4月27日止)。(上述经营范围涉及行政许可项目的凭有效许可证件经营)*******
|
办理人民币存款;短期、中期贷款;国内结算;代理****行、兑付政府债券;代理收付款项业务;外汇存款,外币兑换;代理意外伤害保险(航空意外伤害保险除外)、健康保险、人寿保险、机动车辆保险、家庭财产险、企业财产保险。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)******
|
5 | 2015-10-10 | 法定代表人(负责人、独资投资人) |
廖东平
|
姜国生
|