序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 咸宁香城泉都国际大酒店有限公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏曼
|
|
2 |
尹世章
|
|
3 |
王勇
|
|
4 |
于乐涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢海伦(执行董事) [退出]王勇(监事)苏曼(经理) [退出]
|
尹世章(执行董事) [新增]王勇(监事)苏曼(总经理) [新增]
|
2 | 2021-05-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
欧阳愿华
|
苏曼
|
3 | 2021-05-27 | 联络员备案 |
王勇
|
彭斯
|
4 | 2021-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢海伦(执行董事)王勇(监事)欧阳愿华(经理) [退出]
|
谢海伦(执行董事)王勇(监事)苏曼(经理) [新增]
|
5 | 2020-09-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
何黎立
|
欧阳愿华
|
6 | 2020-09-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢海伦(执行董事)王勇(监事)何黎立(经理) [退出]
|
谢海伦(执行董事)王勇(监事)欧阳愿华(经理) [新增]
|
7 | 2019-09-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈朝军
|
何黎立
|
8 | 2019-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢海伦(执行董事)王勇(监事)陈朝军(经理) [退出]
|
谢海伦(执行董事)王勇(监事)何黎立(经理) [新增]
|
9 | 2019-09-18 | 章程备案 |
|
|
10 | 2016-09-20 | 名称变更(字号名称、集团名称等)变更 |
咸宁潜山会议中心有限公司
|
咸宁潜山迎宾馆有限公司
|