序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张兵杰 | 99% | 1980.0万人民币 |
2 | 田福章 | 1% | 20.0万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖北日月光华新能源有限公司泰州分公司
|
金伟 | 2018-08-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-03 | 章程备案 |
|
|
2 | 2020-07-03 | 其他事项备案 |
|
|
3 | 2020-07-03 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
4 | 2017-01-13 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
|
|
5 | 2016-09-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
|
|
6 | 2016-09-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
|
|
7 | 2016-04-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
|
|
8 | 2016-04-18 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
|
|
9 | 2016-04-18 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 |
|
|