序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 覃菊英 | 100% | 5.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
鹤峰县太平镇唐家村六组99-2号
|
鹤峰县太平镇贺英路29号
|
2 | 2020-07-16 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
鹤峰县太平乡贺英路29号
|
鹤峰县太平镇唐家村六组99-2号
|
3 | 2019-09-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李元华
|
覃菊英
|
4 | 2015-04-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
杨贇
|
李元华
|