序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中铝宁夏能源集团有限公司 | 89.51782% | 4270万人民币 |
2 | 中卫市国有资本运营有限公司 | 10.48218% | 500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜涛
|
|
2 |
梁鑫裕
|
|
3 |
蒋鹏程
|
|
4 |
王彦兵
|
|
5 |
马英杰
|
|
6 |
沈燕茹
|
|
7 |
郭文
|
|
8 |
潘玢
|
|
9 |
秦美华
|
|
10 |
贾旭
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-09 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2022-06-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
屈宏 [退出]潘玢翟建军 [退出]秦美华赵静 [退出]沈燕茹杜涛陈建华 [退出]魏中华 [退出]梁鑫裕
|
王彦兵 [新增]马英杰 [新增]任红亮 [新增]蒋鹏程 [新增]郭文 [新增]贾旭 [新增]潘玢秦美华沈燕茹杜涛梁鑫裕
|
3 | 2022-06-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈建华
|
杜涛
|
4 | 2021-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
屈宏潘玢翟建军秦美华赵静沈燕茹杜涛陈建华魏中华宋大千 [退出]
|
屈宏潘玢翟建军秦美华赵静沈燕茹杜涛陈建华魏中华梁鑫裕 [新增]
|
5 | 2020-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
屈宏潘玢翟建军秦美华赵静沈燕茹杜涛陈建华魏中华罗清华 [退出]
|
屈宏潘玢翟建军秦美华赵静沈燕茹杜涛陈建华魏中华宋大千 [新增]
|
6 | 2020-04-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
屈宏潘玢翟建军秦美华赵静沈燕茹李保刚 [退出]陈建华魏中华罗清华
|
屈宏潘玢翟建军秦美华赵静沈燕茹杜涛 [新增]陈建华魏中华罗清华
|
7 | 2018-11-21 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
中卫市沙坡头区鼓楼西街(宁夏(世和)中卫宾馆前三楼)
|
中卫市沙坡头区宣和镇山羊场
|
8 | 2018-11-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵静殷兆院 [退出]沈燕茹陈生玉 [退出]欧朝阳 [退出]李保刚陈建华顾建军 [退出]魏中华刘和 [退出]罗清华
|
屈宏 [新增]潘玢 [新增]翟建军 [新增]秦美华 [新增]赵静沈燕茹李保刚陈建华魏中华罗清华
|
9 | 2018-03-14 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
董事长兼总经理,陈建华,****监事,陈生玉,****董事,顾建军,****董事,李保刚,****监事,刘和,****董事,罗清华,****董事,欧朝阳,****董事,沈燕茹,****董事,魏中华,****监事,张宏吉,**** [退出]
|
董事长兼总经理,陈建华,****监事,陈生玉,****董事,顾建军,****董事,李保刚,****监事,刘和,****董事,罗清华,****董事,欧朝阳,****董事,沈燕茹,****董事,魏中华,****监事,殷兆院,**** [新增]监事,赵静,**** [新增]
|
10 | 2017-03-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:吴解萍
|
证件号码:*****姓名:陈建华
|