序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-03-30
|
2060-05-17
|
2 | 2020-11-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
袁勋
|
常明敏
|
3 | 2020-03-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
邹军
|
袁勋
|
4 | 2019-09-25 | 联络员备案 |
冯向林
|
李军
|
5 | 2019-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
牛丽
|
牛丽
|
6 | 2019-09-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
何瑞金
|
邹军
|
7 | 2018-09-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李少兵
|
何瑞金
|
8 | 2017-05-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:牛丽
|
证件号码:*****姓名:李少兵
|
9 | 2017-05-02 | 其他事项备案 |
无
|
无
|
10 | 2017-05-02 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****5
|