序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
马俊
|
马小云
|
2 | 2019-03-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨晓龙
|
马俊
|
3 | 2018-07-16 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
中国农业银行股份有限公司同心下马关分理处
|
中国农业银行股份有限公司同心下马关支行
|
4 | 2017-04-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:李克军
|
证件号码:*****姓名:杨晓龙
|
5 | 2015-10-19 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****5
|