序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢丙刚 | 100% | 600.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢丙刚
|
|
2 |
郭建光
|
|
3 |
杨毅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:杨付才
|
证件号码:*****姓名:谢丙刚
|
2 | 2017-12-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
谢丙刚,出资30万,占100.0%,实缴出资0万;
|
谢丙刚,出资600( + 1900% )万,占100.0%,实缴出资0万;
|
3 | 2017-12-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
何海,出资10万,占33.3333%,实缴出资0万; [退出]杨付才,出资20万,占66.6667%,实缴出资0万; [退出]
|
谢丙刚,出资30万,占100.0%,实缴出资0万; [新增]
|
4 | 2017-12-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,何海,1966-05-22;执行董事兼总经理,杨付才,1977-11-23;
|
监事,郭建光,1974( + 0.40692% )-10-02;执行董事兼总经理,谢丙刚,1977-12-25;
|
5 | 2017-12-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****3,姓名:杨付才
|
证件号码:*****0,姓名:谢丙刚
|
6 | 2017-12-13 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,何海,**** [退出]执行董事兼总经理,杨付才,**** [退出]
|
监事,郭建光,**** [新增]执行董事兼总经理,谢丙刚,**** [新增]
|
7 | 2017-12-13 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:杨付才
|
证件号码:****,姓名:谢丙刚
|
8 | 2017-12-13 | 投资人(股权)变更 |
何海 ****; [退出]杨付才 ****; [退出]
|
谢丙刚 [新增]**** [新增]
|
9 | 2017-12-13 | 注册资本(金)变更 |
30
|
600( + 1900% )
|
10 | 2017-12-13 | 投资人(股权)变更 |
谢丙刚 ****; [退出]
|
谢丙刚 [新增]**** [新增]
|