序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李正勇 | 90% | 540.0万人民币 |
2 | 李洋 | 10% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李正勇
|
|
2 |
李洋
|
|
3 |
蔡淑玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-14 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10
|
长期
|
2 | 2016-09-22 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****R
|
3 | 2016-09-22 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****R
|
4 | 2014-04-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:姚学爱
|
证件号码:*****姓名:李正勇
|
5 | 2014-04-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
宁夏永宁鹏达汽车出租有限公司,出资60万,占10.0%,实缴出资60万; [退出]姚学爱,出资540万,占90.0%,实缴出资540万; [退出]
|
李正勇,出资540万,占90.0%,实缴出资0万; [新增]李洋,出资60万,占10.0%,实缴出资0万; [新增]
|
6 | 2014-04-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****8,姓名:姚学爱
|
证件号码:*****3,姓名:李正勇
|
7 | 2014-04-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,刘真有,1966-05-24;执行董事,姚学爱,1965-12-01;监事,姚学义,1962-09-19;
|
监事,李洋,1989( + 1.16989% )-06-30;执行董事兼总经理,李正勇,1959-11-30;
|
8 | 2014-04-24 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,刘真有,**** [退出]执行董事,姚学爱,**** [退出]监事,姚学义,**** [退出]
|
监事,李洋,**** [新增]执行董事兼总经理,李正勇,**** [新增]
|
9 | 2014-04-24 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:姚学爱
|
证件号码:****,姓名:李正勇
|
10 | 2014-04-24 | 投资人(股权)变更 |
宁夏永宁鹏达汽车出租有限公司 ****; [退出]姚学爱 ****; [退出]
|
李正勇 [新增]****李洋 [新增]**** [新增]
|