序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘心亭 | 100% | 600.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘心亭
|
|
2 |
李建华
|
|
3 |
马艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李建华雷宁 [退出]
|
李建华刘心亭 [新增]
|
2 | 2019-05-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
雷宁:100%; [退出]
|
刘心亭:100%; [新增]
|
3 | 2019-05-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
雷宁
|
刘心亭
|
4 | 2018-05-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
执行董事兼总经理,雷宁,1985-04-10;监事,李栋,1992-09-17;
|
执行董事兼总经理,雷宁,1985-04-10;监事,李建华,1970( - 1.10442% )-05-10;
|
5 | 2018-05-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李栋,出资300万,占50.0%,实缴出资0万; [退出]雷宁,出资300万,占50.0%,实缴出资0万;
|
雷宁,出资600( + 100% )万,占100.0%,实缴出资0万;
|
6 | 2018-05-28 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2018-05-28 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
执行董事兼总经理,雷宁,****监事,李栋,**** [退出]
|
执行董事兼总经理,雷宁,****监事,李建华,**** [新增]
|
8 | 2018-05-28 | 投资人(股权)变更 |
李栋,****; [退出]雷宁,****;
|
雷宁,****;
|
9 | 2017-09-05 | 经营范围变更 |
一般经营项目:建材销售;砂石料加工及销售***;
|
一般经营项目:道路普通货物运输(凭资质证经营);建材销售;砂石料加工及销售***;
|