序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱海燕 | 54.55% | 30万 |
2 | 张彩龙 | 45.45% | 25万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张彩龙
|
|
2 |
倪志文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
经营期限起2008-05-16;经营期限止2018-05-16
|
经营期限起2008-05-16;经营期限止长期
|
2 | 2018-03-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:张小红
|
证件号码:*****姓名:张彩龙
|
3 | 2018-03-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张小红,出资30万人民币,占54.5455%,实缴出资30万; [退出]张彩龙,出资25万人民币,占45.4545%,实缴出资25万;
|
朱海燕,出资30万,占54.5455%,实缴出资30万; [新增]张彩龙,出资25万人民币,占45.4545%,实缴出资25万;
|
4 | 2018-03-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****4,姓名:张小红
|
证件号码:*****7,姓名:张彩龙
|
5 | 2018-03-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
负责人,张彩龙,1964-09-10; [退出]负责人,张小红,1974-03-22; [退出]
|
监事,倪志文,1962-08-19;执行董事,张彩龙,1964-09-10;
|
6 | 2018-03-19 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
负责人,张彩龙,****负责人,张小红,**** [退出]
|
监事,倪志文,**** [新增]执行董事,张彩龙,****
|
7 | 2018-03-19 | 投资人(股权)变更 |
张小红,****; [退出]张彩龙,****;
|
朱海燕,****; [新增]张彩龙,****;
|
8 | 2018-03-19 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:张小红
|
证件号码:****,姓名:张彩龙
|
9 | 2016-06-17 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****9
|
10 | 2016-06-17 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****9
|