序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何红文 | 55.44555% | 56.0万人民币 |
2 | 苏艳芳 | 44.55445% | 45.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何红文
|
|
2 |
苏艳芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10
|
长期
|
2 | 2020-12-16 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2015-12-14 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****0
|
4 | 2015-12-14 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****0
|
5 | 2015-04-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,丁鹏,1977-06-20;执行董事,何红文,1972-07-02;
|
执行董事,何红文,1972-07-02;监事,苏艳芳,1974( - 0.15175% )-11-07;
|
6 | 2015-04-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
丁鹏,出资45万人民币,占44.5545%,实缴出资45万; [退出]何红文,出资56万人民币,占55.4455%,实缴出资56万;
|
苏艳芳,出资45万,占44.5545%,实缴出资45万; [新增]何红文,出资56万人民币,占55.4455%,实缴出资56万;
|
7 | 2015-04-09 | 投资人(股权)变更 |
丁鹏 ****; [退出]何红文 ****; [退出]
|
苏艳芳 [新增]****何红文 [新增]**** [新增]
|
8 | 2015-04-09 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,丁鹏,**** [退出]执行董事,何红文,****
|
执行董事,何红文,****监事,苏艳芳,**** [新增]
|
9 | 2013-12-20 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
一般经营项目:装卸服务;机电设备维修(不含特种设备)、清洗;粉煤灰、炉渣、五金工具、机械设备、机电产品、化工原料(不含易制毒及危险化学品)销售;机械设备租赁;道路普通货物运输。(法律法规规定须经审批的,凭审批批准文件经营)**;
|
一般经营项目:粉煤灰、炉渣、五金工具、电气设备、电子产品、机械设备、机电产品、化工原料(不含易制毒及危险化学品)销售;机械设备租赁;道路普通货物运输;装卸服务;机电设备(不含特种设备)维修、清洗。(法律法规规定须经审批的,凭审批批准文件经营)**;
|
10 | 2012-04-18 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
经营范围(主营):装卸服务;机电设备维修(不含特种设备)、清洗;五金工具、机械设备、机电产品、化工原料(不含易制毒及危险化学品)销售;机械设备租赁;道路普通货物运输。(法律法规规定须经审批的,凭审批批准文件经营)**
|
经营范围(主营):装卸服务;机电设备维修(不含特种设备)、清洗;粉煤灰、炉渣、五金工具、机械设备、机电产品、化工原料(不含易制毒及危险化学品)销售;机械设备租赁;道路普通货物运输。(法律法规规定须经审批的,凭审批批准文件经营)**
|