序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 牛尔惠 | 70% | 70万人民币 |
2 | 刘金楼 | 30% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘金楼
|
|
2 |
牛尔惠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-20 | 联络员备案 |
;
|
黄娜
|
2 | 2022-04-20 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10
|
长期
|
3 | 2022-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张忠岭 [退出]牛尔惠
|
刘金楼 [新增]牛尔惠
|
4 | 2022-04-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张忠岭
|
刘金楼
|
5 | 2022-04-20 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2022-04-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
牛尔惠:70%;刘金标:30%; [退出]
|
牛尔惠:70%;刘金楼:30%; [新增]
|
7 | 2016-06-03 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****E
|
8 | 2016-06-03 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****E
|
9 | 2015-08-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:刘金标
|
证件号码:*****姓名:张忠岭
|
10 | 2015-08-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
执行董事,刘金标,1976-03-02;监事,牛尔惠,1971-08-04;
|
监事,牛尔惠,1971-08-04;执行董事,张忠岭,1969( - 0.35425% )-09-15;
|