序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高光 | 96.66666% | 2900.0万人民币 |
2 | 刘东 | 3.33333% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高光
|
|
2 |
张传孝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:高光
|
证件号码:*****姓名:高光
|
2 | 2018-04-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
高光,出资2550万,占85.0%,实缴出资0万;杨晓红,出资350万,占11.6667%,实缴出资0万; [退出]刘东,出资100万,占3.33%,实缴出资0万;
|
刘东,出资100万,占3.3333%,实缴出资0万;高光,出资2900( + 13.72549% )万,占96.67%,实缴出资0万;
|
3 | 2018-04-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
董事长,高光,1959-06-22;董事,刘东,1974-10-27;监事,张传孝,1955-02-02;
|
执行董事,高光,1959-06-22;监事,张传孝,1955-02-02;
|
4 | 2018-04-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****7,姓名:高光
|
证件号码:*****7,姓名:高光
|
5 | 2018-04-24 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
董事长,高光,****董事,刘东,**** [退出]监事,张传孝,****
|
执行董事,高光,****监事,张传孝,****
|
6 | 2018-04-24 | 投资人(股权)变更 |
高光,****;杨晓红,****; [退出]刘东,****;
|
刘东,****;高光,****;
|
7 | 2018-04-24 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:高光
|
证件号码:****,姓名:高光
|
8 | 2018-01-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
高光,出资1550万,占77.5%,实缴出资0万;杨晓红,出资350万,占17.5%,实缴出资0万;刘东,出资100万,占5.0%,实缴出资0万;
|
高光,出资2550( + 64.51613% )万,占85.0%,实缴出资0万;杨晓红,出资350万,占11.6667%,实缴出资0万;刘东,出资100万,占3.33%,实缴出资0万;
|
9 | 2018-01-02 | 注册资本(金)变更 |
2000
|
3000( + 50% )
|
10 | 2018-01-02 | 投资人(股权)变更 |
高光,****;杨晓红,****;刘东,****;
|
高光,****;杨晓红,****;刘东,****;
|