序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 池存樑 | 100% | 1000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
池存樑
|
|
2 |
陈明奇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
池存樑,出资745万,占74.5%,实缴出资745万;陈明奇,出资255万,占25.5%,实缴出资255万; [退出]
|
池存樑,出资1000( + 34.22819% )万,占100.0%,实缴出资1000万;
|
2 | 2016-04-05 | 投资人(股权)变更 |
池存樑 ****; [退出]陈明奇 ****; [退出]
|
池存樑 [新增]**** [新增]
|
3 | 2016-04-05 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2015-12-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
池存樑,出资345万,占34.5%,实缴出资252万;董春生,出资255万,占25.5%,实缴出资186万; [退出]朱宗旺,出资255万,占25.5%,实缴出资180万; [退出]郑欲锋,出资145万,占14.5%,实缴出资82万; [退出]
|
池存樑,出资745( + 115.94203% )万,占74.5%,实缴出资745万;陈明奇,出资255万,占25.5%,实缴出资255万; [新增]
|
5 | 2015-12-29 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****Y
|
6 | 2015-12-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
总经理,陈玉生,1971-08-19;执行董事兼总经理,池存樑,1983-09-05;监事,郑欲锋,1967-05-05;
|
监事,陈明奇,1982( + 0.76258% )-07-13;执行董事兼总经理,池存樑,1983-09-05;
|
7 | 2015-12-29 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
总经理,陈玉生,**** [退出]执行董事兼总经理,池存樑,****监事,郑欲锋,**** [退出]
|
监事,陈明奇,**** [新增]执行董事兼总经理,池存樑,****
|
8 | 2015-12-29 | 投资人(股权)变更 |
池存樑 ****; [退出]董春生 ****; [退出]朱宗旺 ****; [退出]郑欲锋 ****; [退出]
|
池存樑 [新增]****陈明奇 [新增]**** [新增]
|
9 | 2015-12-29 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****Y
|