序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陆建国
|
赵铁雷
|
2 | 2021-12-15 | 联络员备案 |
刘洋
|
马辉
|
3 | 2021-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
翟文云 [退出]
|
赵铁雷 [新增]
|
4 | 2019-05-06 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
神华宁夏煤业集团有限责任公司水电分公司
|
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司水电分公司
|
5 | 2018-07-09 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
一般经营项目:供电、供水;电气试验;机电设备安装、检修;矿井水处理。;
|
一般经营项目:供电、供水;电气试验;机电设备安装、检修;矿井水处理;矿区铁路专用线的维护保养。;
|
6 | 2018-07-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:张金龙
|
证件号码:*****姓名:陆建国
|
7 | 2017-03-01 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****X
|
8 | 2017-02-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:吴万仓
|
证件号码:*****姓名:张金龙
|
9 | 2017-02-22 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
神华宁夏煤业集团有限责任公司灵武矿区水电分公司
|
神华宁夏煤业集团有限责任公司水电分公司
|