序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭浩 | 100% | 300.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭浩
|
|
2 |
汪立志
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
吴忠市明珠路北侧东郊市场园区路西侧正豪四号商业楼109、110号
|
吴忠市利通北街塞上明珠东南角华瑞宾馆(世纪大道东20号)
|
2 | 2016-08-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:郭铭生
|
证件号码:*****姓名:郭浩
|
3 | 2016-08-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
执行董事兼总经理,郭铭生,1977-03-28;监事,汪立志,1975-08-07;
|
执行董事兼总经理,郭浩,1997( + 1.01163% )-12-19;监事,汪立志,1975-08-07;
|
4 | 2016-08-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
郭铭生,出资300万,占100.0%,实缴出资0万; [退出]
|
郭浩,出资300万,占100.0%,实缴出资0万; [新增]
|
5 | 2016-08-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****1,姓名:郭铭生
|
证件号码:*****1,姓名:郭浩
|
6 | 2016-08-10 | 投资人(股权)变更 |
郭铭生 ****; [退出]
|
郭浩 [新增]**** [新增]
|
7 | 2016-08-10 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
执行董事兼总经理,郭铭生,**** [退出]监事,汪立志,****
|
执行董事兼总经理,郭浩,**** [新增]监事,汪立志,****
|
8 | 2016-08-10 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:郭铭生
|
证件号码:****,姓名:郭浩
|
9 | 2015-09-06 | 国有企业改制为公司 |
无
|
吴忠市明珠路北侧东郊市场园区路西侧正豪四号商业楼109、110号
|
10 | 2015-09-06 | 生产经营地址变更 |
|
吴忠市明珠路北侧东郊市场园区路西侧正豪四号商业楼109、110号
|