序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李华 | 60% | 900.0万人民币 |
2 | 吴书文 | 40% | 600.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李华
|
|
2 |
吴书文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-31 | 经营期限(营业期限)变更 |
经营期限起2007-06-06;经营期限止2017-06-04
|
经营期限起2007-06-06;经营期限止2022-06-03
|
2 | 2016-06-27 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****6
|
3 | 2016-06-27 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****6
|
4 | 2015-11-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张宁,出资600万,占40.0%,实缴出资600万; [退出]李华,出资900万,占60.0%,实缴出资540万;
|
吴书文,出资600万,占40.0%,实缴出资600万; [新增]李华,出资900万,占60.0%,实缴出资540万;
|
5 | 2015-11-13 | 投资人(股权)变更 |
张宁 ****; [退出]李华 ****; [退出]
|
吴书文 [新增]****李华 [新增]**** [新增]
|
6 | 2015-11-13 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
执行董事,李华,****监事,张宁,**** [退出]
|
执行董事,李华,****监事,吴书文,**** [新增]
|
7 | 2015-02-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张文明,出资600万,占40.0%,实缴出资360万; [退出]李华,出资900万,占60.0%,实缴出资540万;
|
张宁,出资600万,占40.0%,实缴出资600万; [新增]李华,出资900万,占60.0%,实缴出资540万;
|
8 | 2015-02-09 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
执行董事,李华,****监事,吴文春,**** [退出]董事,张文明,**** [退出]
|
执行董事,李华,****监事,张宁,**** [新增]
|
9 | 2015-02-09 | 投资人(股权)变更 |
张文明 ****; [退出]李华 ****; [退出]
|
张宁 [新增]****李华 [新增]**** [新增]
|
10 | 2012-05-11 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
注册资本:980.0币种:156固定资金:0.0流动资金0.0
|
注册资本:1500.0币种:156固定资金:0.0流动资金0.0
|