序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 魏利群 | 51% | 2645.88万 |
2 | 强矩皓 | 49% | 2542.12万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
魏利群
|
|
2 |
强矩皓
|
|
3 |
代晓艳
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁夏原洲酒业有限公司销售分公司
|
魏利群 | 2002-10-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
负责人,陈宗虎,;董事,杜汉军,;负责人,郭安军,;董事,黄贵,;负责人,李忠霞,;监事,李茜,;负责人,马国贤,1958-05-03;负责人,聂萍,;监事,陶毅,;负责人,周利民,;
|
监事,强矩皓,1990-03-17;执行董事兼总经理,魏利群,1968-09-04;
|
2 | 2016-06-13 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
负责人,陈宗虎, [退出]董事,杜汉军, [退出]负责人,郭安军, [退出]董事,黄贵, [退出]负责人,李忠霞, [退出]监事,李茜, [退出]负责人,马国贤,1958-05-03 [退出]负责人,聂萍, [退出]监事,陶毅, [退出]负责人,周利民, [退出]
|
监事,强矩皓,1990-03-17 [新增]执行董事兼总经理,魏利群,1968-09-04 [新增]
|
3 | 2016-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
负责人,陈宗虎,;董事,杜汉军,;负责人,郭安军,;董事,黄贵,;负责人,李忠霞,;监事,李茜,;负责人,马国贤,*****;负责人,聂萍,;监事,陶毅,;负责人,周利民,;
|
监事,强矩皓,*****;执行董事兼总经理,魏利群,*****;
|
4 | 2016-06-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
负责人,陈宗虎,;董事,杜汉军,;负责人,郭安军,;董事,黄贵,;负责人,李忠霞,;监事,李茜,;负责人,马国贤,1958-05-03;负责人,聂萍,;监事,陶毅,;负责人,周利民,;
|
监事,强矩皓,1990-03-17;执行董事兼总经理,魏利群,1968-09-04;
|
5 | 2016-06-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
马立新,出资18.8万,占0.3624%,实缴出资18.8万;强飚,出资5169.2万,占99.6376%,实缴出资5169.2万;
|
强矩皓,出资2542.12万,占49.0%,实缴出资0万;魏利群,出资2645.88万,占51.0%,实缴出资18.8万;
|
6 | 2016-06-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:强飚
|
证件号码:*****姓名:魏利群
|
7 | 2016-06-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:强飚
|
证件号码:*****姓名:魏利群
|
8 | 2016-06-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****6,姓名:强飚
|
证件号码:*****5,姓名:魏利群
|
9 | 2016-06-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
负责人,陈宗虎,; [退出]董事,杜汉军,;负责人,郭安军,; [退出]董事,黄贵,;负责人,李忠霞,; [退出]监事,李茜,;负责人,马国贤,1958-05-03; [退出]负责人,聂萍,; [退出]监事,陶毅,;负责人,周利民,; [退出]
|
监事,强矩皓,1990-03-17;执行董事兼总经理,魏利群,1968-09-04;
|
10 | 2016-06-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
马立新,出资18.8万,占0.3624%,实缴出资18.8万; [退出]强飚,出资5169.2万,占99.6376%,实缴出资5169.2万; [退出]
|
强矩皓,出资2542.12万,占49.0%,实缴出资0万; [新增]魏利群,出资2645.88万,占51.0%,实缴出资18.8万; [新增]
|