序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕计宏 | 62.12% | 41万 |
2 | 马静 | 37.88% | 25万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕计宏
|
|
2 |
王有成
|
|
3 |
汪文书
|
|
4 |
杨凤英
|
|
5 |
范戊已
|
|
6 |
魏学师
|
|
7 |
刘华力
|
|
8 |
范晓荣
|
|
9 |
纳学勇
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁夏全新通用设备有限公司渭源分公司
|
王潞 | 2013-03-15 |
2 |
宁夏全新通用设备有限公司会宁分公司
|
冯晓龙 | 2006-03-24 |
3 |
宁夏全新常压锅炉制造有限公司石嘴山销售分公司
|
朱建国 | 2001-09-28 |
4 |
宁夏全新常压锅炉制造有限公司制造厂
|
王辉 | 1998-03-27 |
5 |
宁夏全新常压锅炉制造有限公司驻灵武办事处
|
||
6 |
宁夏全新常压锅炉制造有限公司中宁办事处
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-31 | 登记机关变更 |
宁夏回族自治区工商行政管理局
|
银川市工商行政管理局
|
2 | 2016-04-15 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****R
|
3 | 2016-04-15 | 经营期限(营业期限)变更 |
经营期限起1996-07-31;经营期限止2016-07-31
|
经营期限起1996-07-31;经营期限止长期
|
4 | 2016-04-15 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****R
|