序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑志武 | 100% | 1588.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑志武
|
|
2 |
吴明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
郑志武,出资101万,占100.0%,实缴出资101万;
|
郑志武,出资1588( + 1472.27723% )万,占100.0%,实缴出资101万;
|
2 | 2018-06-22 | 投资人(股权)变更 |
郑志武,****;
|
郑志武,****;
|
3 | 2018-06-22 | 注册资本(金)变更 |
101
|
1588( + 1472.27723% )
|
4 | 2017-07-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,陈忠识,1971-08-14;执行董事,洪祖白,1968-09-02;
|
监事,吴明,1981( + 0.50736% )-03-08;执行董事,郑志武,1982( + 0.71138% )-01-14;
|
5 | 2017-07-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杨毅,出资5万,占4.95%,实缴出资5万; [退出]吴明,出资5.5万,占5.4455%,实缴出资5.5万; [退出]郑志武,出资90.5万,占89.6%,实缴出资90.5万;
|
郑志武,出资101( + 11.60221% )万,占100.0%,实缴出资101万;
|
6 | 2017-07-28 | 投资人(股权)变更 |
杨毅 ****; [退出]吴明 ****; [退出]郑志武 ****; [退出]
|
郑志武 [新增]**** [新增]
|
7 | 2017-07-28 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2017-07-28 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,陈忠识,**** [退出]执行董事,洪祖白,**** [退出]
|
监事,吴明,**** [新增]执行董事,郑志武,**** [新增]
|
9 | 2016-04-28 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****K
|
10 | 2016-04-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴明,出资5.5万,占5.45%,实缴出资5.5万;郑志武,出资95.5万,占94.55%,实缴出资95.5万;
|
杨毅,出资5万,占4.95%,实缴出资5万; [新增]吴明,出资5.5万,占5.4455%,实缴出资5.5万;郑志武,出资90.5( - 5.2356% )万,占89.6%,实缴出资90.5万;
|