序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 易友 | 80% | 160.0万人民币 |
2 | 易兰 | 20% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
易友
|
|
2 |
易兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-12 | 联络员备案 |
任镜霏 *** 备案手机:***
|
易友 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-06-02 | 联络员备案 |
易友 *** 备案手机:***
|
任镜霏 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2016-06-27 | 联络员备案 |
李政 备案手机:*****
|
易友 备案手机:***** (网上办理)
|
4 | 2009-02-03 | 法定代表人变更 |
郑海艳
|
易友
|
5 | 2009-02-03 | 投资人(股权)变更 |
郑海艳出资 120.00000万元 人民币; [退出]易友出资 80.00000万元 人民币
|
易友出资 160.00000( + 100% )万元 人民币 ;易兰出资 40.00000万元 人民币 [新增]
|
6 | 2007-07-30 | 地址变更 |
长沙市芙蓉区人民东路10号
|
长沙市芙蓉区韶山路108号天心大厦406房
|