序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张建平 | 90% | 522.0万人民币 |
2 | 张亮 | 10% | 58.0万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
长沙凯****再生资源有限公司高岭分公司
|
孙立新 | 2005-09-12 |
2 |
长沙凯****再生资源有限公司马坡岭分公司
|
雷湘林 | 2005-06-09 |
3 |
长沙凯****再生资源有限公司张公岭分公司
|
梁四清 | 2005-06-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-04-21 | 其他事项备案 |
长沙市工商行政管理局
|
长沙市工商行政管理局天心分局
|
2 | 2015-04-21 | 一般代表变更 |
长沙市工商行政管理局
|
长沙市工商行政管理局天心分局
|