序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐建平 | 84.5% | 169.0万人民币 |
2 | 周翼翎 | 15.5% | 31.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周翼翎
|
|
2 |
徐江华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-12 | 地址变更 |
长沙市天心区暮云镇北塘村松泉组
|
湖南省长沙市天心区黑石铺街道新开铺路披塘割板市场1460号(原大托镇披塘村刘家铺)
|
2 | 2020-11-12 | 股东变更 |
徐建平 ,周伯林 , [退出]周翼翎 ,周中柱 [退出]
|
徐建平 ,周翼翎
|
3 | 2020-11-12 | 法定代表人变更 |
徐建平
|
周翼翎
|
4 | 2020-11-12 | 注册资本变更 |
70万人民币
|
200.000000万人民币( + 185.71429% )
|
5 | 2020-11-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周伯林 [退出]
|
徐江华 [新增]
|
6 | 2020-11-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐建平 [退出]
|
周翼翎 [新增]
|
7 | 2020-11-12 | 章程备案 |
无
|
2020-11-05
|
8 | 2020-06-17 | 联络员备案 |
徐建平 *** 备案手机:***
|
徐建平 *** 备案手机:***
|
9 | 2019-05-21 | 联络员备案 |
徐建平 *** 备案手机:***
|
徐建平 *** 备案手机:***
|
10 | 2015-03-27 | 一般代表变更 |
长沙县工商行政管理局
|
长沙市工商行政管理局天心分局
|