序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵良 | 36.5% | 1314.0万人民币 |
2 | 姚怀胜 | 36.5% | 1314.0万人民币 |
3 | 帅可力 | 16% | 576万人民币 |
4 | 邓庆华 | 11% | 396万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
陕西中大机械集团湖南中大机械制造有限责任公司浏阳分公司
|
帅可力 | 2013-09-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王智军姚怀胜郑建军 [退出]
|
张前社 [新增]姚怀胜王智军
|
2 | 2018-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓庆华帅可力赵良
|
赵良邓庆华帅可力
|
3 | 2018-04-12 | 经营范围变更 |
建筑工程用机械制造;车辆工程的技术研****;机械设备租赁;专用设备销售、修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
建筑工程用机械制造;车辆工程的技术研****;机械设备租赁;专用设备销售、修理;普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-04-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-04-10原章程第一章第三条
|
5 | 2018-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑建军姚怀胜王智军
|
姚怀胜王智军郑建军
|
6 | 2015-12-04 | 股东变更 |
邓庆华 ,陕西中大机械集团有限责任公司 , [退出]帅可力
|
邓庆华 ,帅可力 ,姚怀胜 , [新增]赵良 [新增]
|
7 | 2015-12-04 | 名称变更 |
陕西中大机械集团湖南中大机械制造有限责任公司
|
湖南中大机械制造有限责任公司
|
8 | 2015-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
帅可力 [退出]
|
邓庆华 [新增]
|
9 | 2015-12-04 | 财务负责人 |
|
邓庆华 ***
|
10 | 2015-12-04 | 经营期限 |
2004年6月16日 至 2024年6月16日
|
2004年6月16日 至 长期
|