序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨丽萍 | 60% | 720.0万人民币 |
2 | 雷雅淳 | 40% | 480.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨丽萍
|
|
2 |
雷雅淳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-28 | 联络员备案 |
雷雅淳 *** 备案手机:***
|
时新峰 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-08-25 | 联络员备案 |
符佳 *** 备案手机:***
|
雷雅淳 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-08-25 | 股东变更 |
贺俊 , [退出]谭志 [退出]
|
雷雅淳 , [新增]杨丽萍 [新增]
|
4 | 2020-08-25 | 地址变更 |
湖南省长沙市芙蓉区建湘南路154号
|
湖南省长沙市开福区芙蓉北路街道金泰路199号湘江世纪城富湾国际7栋2901房
|
5 | 2020-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭志 [退出]
|
雷雅淳 [新增]
|
6 | 2020-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺俊 [退出]
|
杨丽萍 [新增]
|
7 | 2020-08-25 | 法定代表人变更 |
贺俊
|
杨丽萍
|
8 | 2020-08-10 | 联络员备案 |
蒋玲婷 *** 备案手机:***
|
符佳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2020-07-30 | 联络员备案 |
邓琼 *** 备案手机:***
|
蒋玲婷 *** 备案手机:***
|
10 | 2016-03-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-03-01章程第三条
|