序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 易辉 | 90% | 900万人民币 |
2 | 罗家龙 | 10% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
易辉
|
|
2 |
罗家龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-28 | 联络员备案 |
易辉 *** 备案手机:***
|
易辉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2016-06-28 | 联络员备案 |
刘岳衡 备案手机:*****
|
易辉 备案手机:*****
|
3 | 2015-03-19 | 股东变更 |
李金乐 [退出]罗家龙
|
罗家龙易辉 [新增]
|
4 | 2015-03-19 | 投资人(股权)变更 |
李金乐出资 900.00000万元 人民币; [退出]罗家龙出资 100.00000万元 人民币
|
易辉出资 900.00000万元 人民币 ; [新增]罗家龙出资 100.00000万元 人民币
|
5 | 2015-03-19 | 法定代表人变更 |
李金乐
|
易辉
|
6 | 2014-10-16 | 住所变更 |
湖南省长沙市高新技术产业开****区马王堆古汉城19栋404房
|
长沙高新开****区尖山路39号长沙中电软件园总部大楼15楼1502室
|
7 | 2014-10-15 | 住所变更 |
湖南省长沙市芙蓉区马王堆古汉城19栋404房
|
湖南省长沙市高新技术产业开****区马王堆古汉城19栋404房
|
8 | 2014-10-15 | 一般代表变更 |
长沙市工商行政管理局芙蓉分局
|
长沙市工商行政管理局高新技术产业开****分局
|
9 | 2014-09-03 | 股东变更 |
赖雪云 [退出]张西明 [退出]
|
李金乐 [新增]罗家龙 [新增]
|
10 | 2014-09-03 | 注册资本(金)变更 |
50.0000万元[人民币]
|
1000.0000万元[人民币]
|