序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卢谦 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卢谦
|
|
2 |
温立红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢谦 [退出]
|
宋筱宏 [新增]
|
2 | 2020-04-22 | 联络员备案 |
李京 *** 备案手机:***
|
刘煜 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-08-02 | 联络员备案 |
姚巧云 *** 备案手机:***
|
李京 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-04-28 | 联络员备案 |
卢谦 *** 备案手机:***
|
姚巧云 *** 备案手机:***
|
5 | 2017-04-11 | 股东变更 |
丁红 , [退出]温立红 [退出]
|
卢谦 [新增]
|
6 | 2017-04-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丁红 [退出]
|
卢谦 [新增]
|
7 | 2017-04-11 | 经理备案 |
丁红 [退出]
|
卢谦 [新增]
|
8 | 2017-04-11 | 法定代表人变更 |
丁红
|
卢谦
|
9 | 2017-04-11 | 董事备案 |
丁红 [退出]
|
卢谦 [新增]
|
10 | 2017-04-11 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|