序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭若冰 | 60% | 120.0万人民币 |
2 | 吴南香 | 40% | 80.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭若冰
|
|
2 |
吴南香
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-24 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
200.000000万人民币( + 300% )
|
2 | 2022-01-24 | 章程备案 |
无
|
2022-01-21新章程
|
3 | 2022-01-24 | 经营期限 |
2003年2月12日 至 2023年2月11日
|
2003年2月12日 至 2033年2月11日
|
4 | 2022-01-24 | 股东变更 |
郭若冰 ,吴南香
|
郭若冰 ,吴南香
|
5 | 2022-01-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭若冰
|
郭若冰
|