序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张杰 | 520.9万人民币 | |
2 | 刘晓白 | 28.3% | 566.0万人民币 |
3 | 周湘球 | 28.3% | 566.0万人民币 |
4 | 尹强 | 10% | 200.0万人民币 |
5 | 周学军 | 5% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张强
|
|
2 |
刘晓白
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-21 | 联络员备案 |
杨海涛 *** 备案手机:***
|
危钢 *** 备案手机:***
|
2 | 2017-08-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹强 [退出]
|
张强 [新增]
|
3 | 2017-08-21 | 董事备案 |
尹强 [退出]
|
张强 [新增]
|
4 | 2017-08-21 | 法定代表人变更 |
尹强
|
张强
|
5 | 2017-08-21 | 经理备案 |
尹强 [退出]
|
张强 [新增]
|
6 | 2017-08-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-08-21通过公司章程修正案.
|
7 | 2017-08-10 | 联络员备案 |
吴吉海 备案手机:*****
|
杨海涛 备案手机:*****
|
8 | 2016-04-05 | 住所变更 |
长沙市雨花区人民路79号
|
湖南省长沙市天心区青园办事处青园小区52栋4单元103房
|
9 | 2016-04-05 | 联络员备案 |
张杰 备案手机:*****
|
吴吉海 备案手机:*****
|
10 | 2016-04-05 | 财务负责人 |
吴连祥
|
张倩
|