序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李卫平 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李卫平
|
|
2 |
唐丽琼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-16 | 联络员备案 |
潘彩芳 *** 备案手机:***
|
潘彩芳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-03-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-03-12修正章程第二十二条、新增第十章
|
3 | 2019-03-12 | 经营期限 |
2001年9月3日 至 2021年9月3日
|
2001年9月3日 至 2051年9月2日
|
4 | 2018-01-25 | 地址变更 |
长沙市芙蓉区定王台长沙文化广场7ABC
|
湖南省长沙市芙蓉区定王台长沙文化广场7ABC
|
5 | 2017-10-12 | 章程备案 |
无
|
2017-10-09通过新章程
|
6 | 2017-10-12 | 财务负责人 |
潘彩芳
|
梁建红
|
7 | 2017-10-12 | 经营范围变更 |
按资质规定的业务范围从事房地产开****与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产开****经营;房屋租赁;自建房屋的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2016-12-28 | 股东变更 |
蔡灿 , [退出]李卫平
|
李卫平
|
9 | 2016-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李卫平
|
10 | 2016-12-28 | 投资人(股权)变更 |
李卫平 出资 1800万人民币;蔡灿 出资 200万人民币; [退出]
|
李卫平 出资 2000( + 11.11111% )万人民币;
|