序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | MAGNA INTERNATIONAL (HONG KONG)LIMITED | 51% | 2040万美元 |
2 | 广汽零部件有限公司 | 49% | 1960万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李亚旭
|
|
2 |
叶斌斌
|
|
3 |
陆文琳
|
|
4 |
吴珍
|
|
5 |
周君帅
|
|
6 |
林伟佳
|
|
7 |
荆利红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-17 | 董事备案 |
李亚旭陆文琳 [退出]叶斌斌吴珍
|
李亚旭叶斌斌胡友伦 [新增]吴珍
|
2 | 2021-04-29 | 董事备案 |
Minjian Dong [退出]陆文琳叶斌斌李亚旭
|
李亚旭叶斌斌吴珍 [新增]陆文琳
|
3 | 2020-08-28 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-08-28 章程修正案
|
4 | 2020-05-09 | 董事备案 |
JOHN HUGH FARRELL [退出]叶斌斌陆文琳Minjian Dong
|
陆文琳叶斌斌Minjian Dong李亚旭 [新增]
|
5 | 2020-05-09 | 法定代表人变更 |
Minjian Dong
|
李亚旭
|
6 | 2019-03-20 | 经理备案 |
Guocheng Chen [退出]
|
周君帅 [新增]
|
7 | 2019-01-23 | 监事备案 |
刘凤兰 [退出]荆利红
|
荆利红林伟佳 [新增]
|
8 | 2019-01-23 | 联络员备案 |
黄嫣 *** 备案手机:***
|
宋竹 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-10-25 | 董事备案 |
叶斌斌黄旭盛 [退出]Minjian DongJOHN HUGH FARRELL
|
JOHN HUGH FARRELL叶斌斌陆文琳 [新增]Minjian Dong
|
10 | 2018-10-16 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-10-15 章程修正案
|