序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘伟 | 100% | 3.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯雪云
|
|
2 |
张国民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-10 | 章程备案 |
无
|
2021-12-01新章程
|
2 | 2021-12-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘伟 [退出]
|
冯雪云 [新增]
|
3 | 2021-12-10 | 法定代表人变更 |
刘伟
|
冯雪云
|
4 | 2021-09-09 | 经营期限 |
2011年7月29日 至 2021年7月28日
|
2011年7月29日 至 2061年7月28日
|
5 | 2021-09-09 | 章程备案 |
无
|
2021-09-06新章程
|
6 | 2016-07-28 | 股东变更 |
刘伟 ,龙学正 [退出]
|
刘伟
|
7 | 2016-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘伟 [退出]
|
张国民 [新增]
|
8 | 2016-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龙学正 [退出]
|
刘伟 [新增]
|
9 | 2016-07-28 | 经理备案 |
龙学正 [退出]
|
刘伟 [新增]
|
10 | 2016-07-28 | 法定代表人变更 |
龙学正
|
刘伟
|