序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 | 81% | 324000.0万人民币 |
2 | 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 10% | 40000.0万人民币 |
3 | 湖南省国有投资经营有限公司 | 9% | 36000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许维
|
|
2 |
董晓睿
|
|
3 |
北冰
|
|
4 |
宋军超
|
|
5 |
余兴龙
|
|
6 |
龚小波
|
|
7 |
刘红运
|
|
8 |
毛利辉
|
|
9 |
苏志刚
|
|
10 |
薛年生
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南省天心实业集团有限公司茶业分公司
|
熊鹰 | 2011-06-23 |
2 |
湖南省天心实业集团有限公司新府嘉园项目部
|
黄卫佳 | 2006-01-23 |
3 |
湖南省天心实业集团有限公司天乐项目部
|
罗米辉 | 2003-07-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈福元 [退出]吴锡铭 [退出]杨宏生 [退出]罗建新 [退出]许维张友泉 [退出]
|
许维宋军超 [新增]北冰 [新增]余兴龙 [新增]董晓睿 [新增]龚小波 [新增]
|
2 | 2021-12-01 | 地址变更 |
长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园
|
湖南省长沙市天心区桂花坪街道湘府中路369号星城荣域园
|
3 | 2021-12-01 | 章程备案 |
无
|
2021-10-12新章程
|
4 | 2021-12-01 | 股东变更 |
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 ,湖南兴湘投资控股集团有限公司
|
湖南省国有投资经营有限公司 , [新增]湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 ,湖南兴湘投资控股集团有限公司
|
5 | 2019-12-11 | 股东变更 |
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
|
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 ,湖南兴湘投资控股集团有限公司 [新增]
|
6 | 2019-12-11 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会;
|
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会;湖南兴湘投资控股集团有限公司; [新增]
|
7 | 2019-12-11 | 章程备案 |
无
|
2019-12-02章程备案。
|
8 | 2019-12-11 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(国有独资)
|
有限责任公司(国有控股)
|
9 | 2018-03-23 | 股东变更 |
湖南省人民政府 [退出]
|
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 [新增]
|
10 | 2018-03-23 | 章程备案 |
无
|
2017-09-30公司章程
|