序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈铁球 | 51% | 2295.0万人民币 |
2 | 宋义良 | 49% | 2205.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈铁球
|
|
2 |
欧阳用
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-10 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2022-06-10 | 股东变更 |
陈铁球 ,陈子盛 [退出]
|
|
3 | 2021-10-14 | 章程备案 |
无
|
|
4 | 2021-10-14 | 法定代表人变更 |
付娜
|
|
5 | 2021-10-14 | 注册资本变更 |
800万人民币
|
|
6 | 2021-10-14 | 股东变更 |
付娜 , [退出]张维 [退出]
|
|
7 | 2021-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
付娜 [退出]
|
|
8 | 2020-06-10 | 联络员备案 |
付娜 *** 备案手机:***
|
|
9 | 2019-11-05 | 章程备案 |
无
|
|
10 | 2019-11-05 | 地址变更 |
长沙市雨花区劳动东路222永升商业广场C1栋8层802
|
|