序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡建国 | 34% | 68.0万人民币 |
2 | 王习知 | 33% | 66.0万人民币 |
3 | 叶剑林 | 33% | 66.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡建国
|
|
2 |
叶剑林
|
|
3 |
王习知
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南楚瑞工程咨询有限公司长沙分公司
|
王正芬 | 2022-04-14 |
2 |
湖南楚瑞工程咨询有限公司辰溪分公司
|
曾琛 | 2022-03-25 |
3 |
湖南楚瑞工程咨询有限公司望城分公司
|
朱志国 | 2021-11-16 |
4 |
湖南楚瑞工程咨询有限公司双峰分公司
|
王正芬 | 2020-05-11 |
5 |
湖南楚瑞工程咨询有限公司郴州分公司
|
成醴坚 | 2019-07-17 |
6 |
湖南楚瑞工程咨询有限公司新邵分公司
|
陈秋冰 | 2019-02-28 |
7 |
湖南楚瑞工程咨询有限公司平江分公司
|
胡建国 | 2019-01-21 |
8 |
湖南楚瑞工程咨询有限公司宁远分公司
|
吴友忠 | 2018-10-30 |
9 |
湖南楚瑞工程咨询有限公司邵东分公司
|
李杰州 | 2018-09-18 |
10 |
湖南楚瑞工程咨询有限公司衡阳分公司
|
彭征 | 2018-07-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-28 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2022-03-28 | 注册资本变更 |
1000万人民币
|
|
3 | 2022-03-28 | 股东变更 |
胡建国 ,王习知 ,叶剑林
|
|
4 | 2022-01-06 | 联络员备案 |
谭静 *** 备案手机:***
|
|
5 | 2021-11-29 | 联络员备案 |
邓捷 *** 备案手机:***
|
|
6 | 2021-11-16 | 联络员备案 |
张凤 *** 备案手机:***
|
|
7 | 2021-06-29 | 联络员备案 |
王正芬 *** 备案手机:***
|
|
8 | 2021-06-24 | 联络员备案 |
熊可唯 *** 备案手机:***
|
|
9 | 2021-04-15 | 联络员备案 |
张凤 *** 备案手机:***
|
|
10 | 2021-03-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡丽君 [退出]
|
|